ymddiriedolwyr PLYMOUTH AND EXETER METHODIST DISTRICT
Rhif yr elusen: 1134878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Richard Haylett | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Rev DEBORAH MARY KIRK | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Sharon Ann Hurlow | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Marianne Patricia Barrett Rogers | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Simon Huw Leigh | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Roy Gilbert Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Ms Jane Allin | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Margaret Jennifer Fogarty | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Rev KEVIN PETER HOOKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Rev ANDREW THOMAS VIDAMOUR | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|||||||
Mary Louise McNaughton | Ymddiriedolwr | 14 September 2013 |
|
|
||||||
Miss Sue Bolt | Ymddiriedolwr | 13 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.