SEWA INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Committed to supporting projects that cater for People With Disabilities (PWDs) Following a disaster, establishing rehabilitation programmes by way of building infrastructure and services in the aftermath of such tragedies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£892,433
Roddion a chymynroddion | £783.84k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £73.54k | |
Buddsoddiadau | £35.06k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£781,046
Codi arian | £85.71k | |
Weithgareddau elusennol | £695.34k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £85.71k | |
Gwariant elusennol | £695.34k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £111.39k |
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2010: Cofrestrwyd
- SEWA UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIRAJLAL SHAH | Cadeirydd |
|
|
|||||
NILESH SOLANKI | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
HARISHCHANDRA MAVJI BHUDIA | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Narendra Shah | Ymddiriedolwr | 18 May 2013 |
|
|
||||
MR DHIRAJ D SHAH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NATWARLAL FALDU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BHARAT VADUKUL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £465.42k | £109.03k | £871.66k | £1.17m | £892.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.20k | £149.99k | £736.13k | £360.09k | £781.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £871.66k | N/A | £783.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £73.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £191 | N/A | £35.06k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £713.53k | N/A | £695.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £22.59k | N/A | £85.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | £9.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £450.42k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £0 | N/A | £1.07k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £1.19m | N/A | £2.13m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £2.40k | N/A | £19.34k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JULY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 7 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND THE ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE VICTIMS OF NATURAL OR MAN-MADE CATASTROPHES (INCLUDING FAMINE, PESTILENCE, EARTHQUAKE, VOLCANIC ERUPTION, TIDAL WAVE, WAR OR CIVIL DISTURBANCE) OR OF THE IMMEDIATE OF CONTINUING RESULT OF WANT OF NATURAL OR ARTIFICIAL RESOURCES OR THE MEANS TO DEVELOP THEM, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, FOOD, HEATING, CLOTHING, SHELTER, TRAINING AND EDUCATION AND BY UNDERTAKING OR ASSISTING IN WORK CALCULATED TO ACHIEVE THESE PURPOSES; AND IN DOING SO TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE NATURE, CAUSES AND EFFECTS OF POVERTY, DISTRESS AND SUFFERING.
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1100 STRATFORD ROAD
HALL GREEN
BIRMINGHAM
B28 8AD
- Ffôn:
- 07977986910
- E-bost:
- info@sewauk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window