Hanes ariannol THE SHEPHERD'S FLOCK INTERNATIONAL CHURCH, UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1139669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/07/2019 | 04/07/2020 | 04/07/2021 | 04/07/2022 | 04/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.33k | £22.62k | £54.08k | £76.93k | £52.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.31k | £18.45k | £12.99k | £48.20k | £40.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.