Ymddiriedolwyr COTTENHAM PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER AND COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1136992

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Bailey | Cadeirydd | 11 October 2019 |
|
|
||||
Nigel Bertram John Faben | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Abbie Baggett | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Cole | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Katie Jones | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Rachel Wells | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Paula Michelle Ray | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Emma Clare Smith | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
JAMES KILSBY | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Sophia Main | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Hayley Dearman | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Hannah Cook | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
CANDICE OLESZCZUK | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
REBECCA RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
ANNA HERVEY MURRAY | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
CHRISTINA MILES | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.