THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY APOSTLES, CHARLTON KINGS

Rhif yr elusen: 1133865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian mission and ministry

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £274,337
Cyfanswm gwariant: £228,601

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HOLY APOSTLES PCC, CHARLTON KINGS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ashley Stuart Collishaw Cadeirydd 30 April 2019
MARY JOAN HAWLEY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
John Robinson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
David Horton Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth FIONA FOULGER Ymddiriedolwr 31 May 2023
MARY JOAN HAWLEY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF EDWARD WILLIAM ARUNDEL
Derbyniwyd: Ar amser
Emily Burns-Preston Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Simon William Minden Dye Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
David Short Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Michael Watson Stott Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Katherine Yiend Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Howard Naylor Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Martin Hall Ymddiriedolwr 25 September 2022
CHARITY OF EDWARD WILLIAM ARUNDEL
Derbyniwyd: Ar amser
Oriel Wilson Ymddiriedolwr 21 May 2022
Dim ar gofnod
William Cumming-Bruce Ymddiriedolwr 21 May 2022
FAIRVIEW EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Rachel Beere Ymddiriedolwr 04 July 2021
Dim ar gofnod
Neil Foulger Ymddiriedolwr 15 October 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £226.83k £225.14k £236.97k £192.66k £274.34k
Cyfanswm gwariant £216.18k £209.25k £213.38k £215.44k £228.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.84k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 05 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church Of The Holy Apostle
London Road
Charlton Kings
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL52 6HW
Ffôn:
01242242570