ymddiriedolwyr LONDINIUM
Rhif yr elusen: 1135786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN CATHERINE STATHAM | Cadeirydd |
|
||||||||
Michael Arthur Bolton | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||||
Sophia Vera Kathrin Anderton | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Hazel Mehta | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||||
Chau-Yee Lo | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|||||||
Sonia Johnson | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|||||||
CHRIS LEMAR | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|||||||
MAURICE AIDEN WREN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.