ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY & CHRIST CHURCH, CHESTERFIELD
Rhif yr elusen: 1134038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jill Catherine Hancock | Cadeirydd | 27 July 2021 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Davies | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Marion Hilda Spencer | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Christine Barley | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Jack Robert Taylor | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Doris Gould | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
claire Thurstan | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|||||
Brian Roger Green | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Susan Kathleen Deakin | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dr Shantha Stephnie Arumaiammal Tyler | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
PAULINE JANET LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN WHIELDON THURSTAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS MAGGIE MASTERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IVOR PATRICK ANTHONY LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN RACHEL COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.