Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BATH ABBEY WITH ST JAMES, BATH
Rhif yr elusen: 1134081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.71m | £2.63m | £2.69m | £2.37m | £3.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.22m | £6.10m | £5.13m | £2.62m | £3.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.36m | £2.51m | £2.37m | £1.60m | £986.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.34m | £109.12k | £317.99k | £757.23k | £688.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.39k | £9.51k | £4.20k | £8.84k | £18.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £27.08k | £12.00k | £0 | £10.03k | £183.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.67m | £5.77m | £4.72m | £1.95m | £3.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £548.85k | £118.63k | £185.99k | £243.74k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.78k | £12.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £52.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £217.83k | £223.46k | £426.46k | £403.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.