ymddiriedolwyr THE RAHELI TRUST
Rhif yr elusen: 1135046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHRYN ALYSON LISTON | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
GILLIEN CARTER | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
SARAH JANE WIXEY | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Catherine Moyra Tuke | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Thomas James Perry | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|||||
FRANCES MARY JONES | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
SUSAN MARY ELIZABETH PERCY | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
LYNDA HELEN ADDISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DRU VESTY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.