THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ALDRIDGE, DIOCESE OF LICHFIELD

Rhif yr elusen: 1139511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. The provision of young people's clubs and activities. Promoting the whole mission of the church through activities for senior citizens, parents and toddlers and others.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Walsall

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALDRIDGE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

26 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alison Roberts Ymddiriedolwr 01 May 2024
CLERK'S LAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Bryant Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Barbara Leech Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Liam Matthews-Dibbins Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Mark Chapman Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Peter Ford Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Joyce Peel Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Angela Luik Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Ivor Wilkes Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
GLENNYS DAVIS Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
DAVID CLAYTON Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
ANN HARRISON Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
IAN BALDWIN Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
KATHLEEN ROBINSON Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Heather Ford Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER STANFORD Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
SUSAN MARIE PARKER Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Rev DAVID SIMS Ymddiriedolwr 01 September 2021
THE LICHFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW JEREMY DICKSON Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Dr COLIN KERBOTSON FLENLEY Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Rev Patrick Stephen Doel Ymddiriedolwr 01 November 2018
ALDRIDGE COOPER AND JORDAN'S ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOTHOUSE AT REDHOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Jennifer Grundy Ymddiriedolwr 01 May 2016
Birmingham Canoldir and Birmingham Icknield Male Voice Choir
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Mason Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
JAMES GILMOUR CHALMERS Ymddiriedolwr
KRASIF AID
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP JOHN YOUNG Ymddiriedolwr
ALDRIDGE COOPER AND JORDAN'S ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN FRANCIS HARRISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £551.52k £525.59k £486.24k £533.12k £516.88k
Cyfanswm gwariant £570.43k £579.33k £522.63k £527.91k £550.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.00k £25.81k £4.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £422.50k £439.35k N/A £409.63k £393.42k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £21.19k £10.86k N/A £29.54k £28.05k
Incwm - Weithgareddau elusennol £107.68k £75.29k N/A £1.38k £88.87k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £152 £95 N/A £182 £1.65k
Incwm - Arall £0 £0 N/A £92.39k £4.89k
Incwm - Cymynroddion £0 £1.00k N/A £19.03k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £568.66k £579.11k N/A £448.25k £550.49k
Gwariant - Ar godi arian £1.77k £224 N/A £1.02k £20
Gwariant - Llywodraethu £2.92k £3.36k N/A £3.30k £3.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £54.90k £14.95k N/A £16.26k £17.53k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £78.64k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.12m £1.09m N/A £1.03m £1.00m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 N/A £0 £0
Cyfanswm asedau £256.94k £232.89k N/A £248.92k £246.35k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £43.32k £40.52k N/A £26.24k £32.65k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 THE GREEN
ALDRIDGE
WALSALL
WS9 8NH
Ffôn:
01922455229