Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRENTWOOD
Rhif yr elusen: 1135103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.61k | £211.46k | £200.48k | £192.60k | £507.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.96k | £198.60k | £174.84k | £203.14k | £248.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.50k | £46.01k | £6.91k | £760 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £410.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £310.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £248.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.