ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRENTWOOD
Rhif yr elusen: 1135103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARK NORTH | Cadeirydd | 27 November 2018 |
|
|||||||||
Alexander Tanner | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|||||||||
Martin Brodie | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||
Michelle Jackson | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||
Carolyn Robertson | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||||||
David Howard | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||||||
Christopher David Horton | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||||||
John Gibson | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||||||
Emma Pye | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||||
Dennis Grante | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||||
JOHN LEONARD BLOOMFIELD | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||||||
Lesley Lynn | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||||||
Ross Angier Morrell | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||||||
DAVID ROOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOHN CHARLES GOWLETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANTHONY GEOFFREY PAINTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.