ymddiriedolwyr WIRKSWORTH MUSIC CENTRE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1137242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL BABENKO | Cadeirydd | 19 October 2015 |
|
|
||||
Chad Bean | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Jill Katherine Warren | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Professor Ranald Fraser Macdonald | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Rosemary Elizabeth Ahearne | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Dr Sally Michelle Richards-Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Andrew James Reeves | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Mathias Graf | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Colleen Bisset BA PGCE | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
BRENDA DENISE BODDY BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JENNIFER ACONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.