ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE POLICE CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 500682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesca Harrod | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||
Grace Tyas | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
William Robson | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Suzanne Davies | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Georgia Pengelly | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
David Robinson | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Julia Debenham | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Helen Stamp | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Alison Bowley-Webb | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Gary Anderson | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Rev Tanya Marie Lord | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Anthony Charles Wintin | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Richard David Bolland | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
PAUL TIMMINS | Ymddiriedolwr | 23 August 2018 |
|
|
||||
Deborah Parker | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Carol Atkinson | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
IAN RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
SUSAN MCEACHRAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.