THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. NICHOLAS, CRAMLINGTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's currrent activities embrace the spiritual, legal, financial, pastoral and missionary functions of a Church of England parish in Cramlington, Northumberland and in the Anglican Diocese of Newcastle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Northumberland
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2010: Previously excepted registration
- PARISH OF CRAMLINGTON PCC (Enw gwaith)
- St Nicholas' Church Cramlington. (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Edward Pritchard-Shepherd | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Jessamyn Ruth Luscombe | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Nadine Lara Spence | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Rachel Dawson | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Anne Jones | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Anne Stanners | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
John Charles Buxton | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Kit Tapscott | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Joyce Agnes Docherty | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Leigh Rebel | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Isabel Stewart | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Carol-Ann Grey | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Mary Wyness | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
John Brierley | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Marion Maxwell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dilys Mary Nicholls | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.68k | £141.00k | £112.99k | £133.37k | £139.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.21k | £122.57k | £111.18k | £114.75k | £129.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £10.00k | N/A | £10.00k | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Carew Court
CRAMLINGTON
Northumberland
NE23 6DZ
- Ffôn:
- 07710 983 094
- E-bost:
- cramlingtoncofe@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window