THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN PARISH CHURCH WESTERHAM KENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church of England worship, community service and outreach
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- ST MARY'S CHURCH WESTERHAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID FOX-BRANCH | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|||||
Anna Morris | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Catherine Margaret York | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Karen Smart | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Gillian Michelle BURMESTER | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Andrew John Moffat Leather | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Katherine Sian Secombe | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Susan Leather | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Christina Cusick | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Catharine Mary Boston | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
JUDY DUFFIELD | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
David Anthony Booker | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
KEVIN STANLEY WILCOX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RODNEY JAMES POMFRET | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRUCE SUMNER NUTTALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.80k | £108.02k | £77.66k | £116.33k | £130.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.03k | £95.70k | £88.86k | £109.39k | £189.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.40k | £850 | £1.00k | £2.13k | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Rhagfyr 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Rhagfyr 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parish Office
St Mary The Virgin
The Green
WESTERHAM
KENT
TN16 1AS
- Ffôn:
- 01959561330
- E-bost:
- westerhamchurch@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window