Hanes ariannol DE MONTFORT UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1138587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28m | £2.32m | £1.67m | £1.94m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20m | £2.24m | £1.71m | £1.83m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26m | £1.54m | £1.52m | £1.39m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £109.39k | £76.17k | £26.85k | £75.15k | £121.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £807.55k | £632.92k | £80.29k | £465.16k | £336.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16k | £1.25k | £53 | £1.51k | £5.29k | |
|
Incwm - Arall | £101.43k | £74.07k | £34.76k | £7.58k | £5.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.08m | £2.14m | £1.62m | £1.77m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.87k | £100.49k | £88.00k | £59.37k | £61.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £82.48k | £67.08k | £75.22k | £50.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.