ymddiriedolwyr DE MONTFORT UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1138587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destiny Taurai Mena Mazaiwana | Ymddiriedolwr | 09 August 2024 |
|
|
||||||
Adetutu Dorcas Fafore | Ymddiriedolwr | 09 August 2024 |
|
|
||||||
Ramish Ayub | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||
Judith Olurankinse | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||
Shreeya Vijaysinh Dubal | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||||
Gurupriya Karasala | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||||
Rita Bullivant | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|||||||
Adejumoke Abosede Adewola | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Komal Shahzadi | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Beverley Shears | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||||
Philip Gilks | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||
Geoff Kershaw | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.