Hanes ariannol RAF ODIHAM WOS' AND SNCOS' MESS

Rhif yr elusen: 1133202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £119.95k £88.28k £92.97k £77.92k £103.48k
Cyfanswm gwariant £116.67k £57.85k £91.33k £104.01k £103.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A