THE DACAPO MUSIC FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objective is to advance music education and appreciation for children and adults in the United Kingdom, using the DaCapo approach. We provide family music centres, enable in-schools music activities led by classroom teachers using DaCapo methods and also a comprehensive teacher-training programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mai 2010: Cofrestrwyd
- DACAPO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Ding | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Giuseppa Colella | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Daniel Spreadbury | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Sripriya Sreedher | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Nell Norman | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rebecca Muenger | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
||||
Jonathan McClelland | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
MONICA HEALY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.00k | £268.73k | £247.69k | £300.81k | £359.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.00k | £261.56k | £260.43k | £311.64k | £362.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 SEPTEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 9 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE MUSIC EDUCATION AND APPRECIATION FOR CHILDREN AND ADULTS IN THE UNITED KINGDOM, PRIMARILY BY USING THE DACAPO APPROACH TO MUSIC, EDUCATION, IN PARTICULAR BY PROVIDING A FAMILY MUSIC CENTRES B IN-SCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL WORKSHOPS AND PROJECTS; AND C A COMPREHENSIVE TEACHER-TRAINING PROGRAMME THE DACAPO APPROACH TO MUSIC EDUCATION CAN BE DEFINED AS AN INCLUSIVE MUSIC TEACHING METHOD BY WHICH EVERY CHILD CAN PARTICIPATE. IT IS A FUSION OF KODALY, U EURYTHMICS AND CHILD-CENTRED LEARNING WHERE THE CHILDREN'S ENJOYMENT IS AS IMPORTANT AS PROGRESSION
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wren Academy
41 Hilton Avenue
LONDON
N12 9HB
- Ffôn:
- 07342134924
- E-bost:
- jam@dacapo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window