THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MERTON

Rhif yr elusen: 1134108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public place of worship open to all. Teach and preach christianity. Commemorative and celebratory events. Pastoral work; visiting the sick and bereaved. Discussion groups; School assemblies; Sunday School; all age activities; Choir; host concerts. Manage hall for communal use. Stage meetings and events. Produce and distribute literature. Support other charities. Maintain grade 2 listed building.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £257,857
Cyfanswm gwariant: £331,298

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Merton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY'S MERTON P.C.C. (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Juliette Kyei Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Pippa Jones Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
David Edward Reeves Ymddiriedolwr 05 November 2020
Dim ar gofnod
JUDITH ANNE BERSWEDEN Ymddiriedolwr 07 October 2018
Dim ar gofnod
CELIA JANE MILNER Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
JOANNA JANE WILLIAMS Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
LYNDA WILSON Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
JOHN MASON COMBS Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
HAZEL GAIR ABBOTT Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
John Matthew Stephenson Ymddiriedolwr 26 April 2016
Dim ar gofnod
DR Timothy David Planche Ymddiriedolwr 26 April 2016
Dim ar gofnod
SUSAN VICTORIA DAVIES Ymddiriedolwr 28 April 2014
Dim ar gofnod
OLIVIA JANE ROSALIND TRIPP Ymddiriedolwr 08 October 2012
Dim ar gofnod
John Hayward Ymddiriedolwr 22 April 2008
MERTON UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD THORNTON FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NEVILLE JOHN SQUIRES Ymddiriedolwr
WIMBLEDON CHAMBER CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW THOMAS MILLS B.SC. Ymddiriedolwr
THE PRIORY SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr BARBARA HEATHER MORELAND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Russell Penny Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DEREK COX Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £339.06k £213.53k £213.53k £481.96k £257.86k
Cyfanswm gwariant £309.65k £245.62k £245.62k £370.60k £331.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.56k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 11 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 CHURCH PATH
LONDON
SW19 3HJ
Ffôn:
02085436192