ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SWAYTHLING
Rhif yr elusen: 1134132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PETER MARTIN DOCKREE | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|||||
Helen Rachel Parker | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Graham Card | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Juliet Mary Harold-Barry | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
John Charles Saunders | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Olivia Emily Wilson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Julie Ann Trussler | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|
||||
Mrs Jenny Hales | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
Maureen Zena Mew | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||
ANN ELISABETH LEWIN BA, CERTED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Gwilym Robert Stone | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.