Hanes ariannol UK FRIENDS OF AHAVAS CHESED
Rhif yr elusen: 1134987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £274.70k | £278.83k | £552.08k | £521.65k | £635.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £277.77k | £282.94k | £384.84k | £573.63k | £657.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £552.08k | £521.65k | £635.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £521.65k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £12 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £379.61k | £565.94k | £635.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.23k | £7.69k | £22.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £900 | £840 | £840 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £317.14k | £366.52k | £547.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.