Hanes ariannol SHREE SANATAN MANDIR AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 500704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £504.24k | £471.96k | £268.21k | £321.31k | £291.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £302.25k | £331.06k | £242.50k | £278.90k | £337.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £4.00k | £79.01k | £78.48k | £13.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £144.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £274.31k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.82k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £75.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £59.16k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £232.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.