Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. FAITH AND ST. LAURENCE HARBORNE
Rhif yr elusen: 1134152

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Glanvill | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Lesley Jean Arkell | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
ROGER JOHN CHESTER | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Alexandra Louise Robertson | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Christine Angela Stewart | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Angela Jeffery Collingwood | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Doris Brenda Coyne | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Rev David John Parker | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Anita Margaret Tippin | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
John Wadman | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Helen Mary-Rose Setchell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Loleta Elnora Atkinson | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Caroline Marguerite Mosley | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Corinne Christiane Francoise Treacy | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Dr Sally Elizabeth Griffiths | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Malcolm Adey | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
Alan Robert Jones | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.