ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST EDEN PARK
Rhif yr elusen: 1134128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ann Bligh | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Louise Coleen Savage | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Gillian Mary Clayton | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Mary King | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Anthony Peters | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||
Lesley Huxtable | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
David Smart | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|||||
CLAIRE DAWN HANNESS | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
LORNA ELIZABETH PEARCE | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
ANDREW ARTHUR FOULDS | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
ANTHONY HOWARD CLAYTON | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
John Francis Segal | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
David Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
AZUKA NNENNA ONWUKA | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
ASTRA GABRIELLE PETERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.