SHAARE EZRA - THE MOSES FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity makes grants based on applications, predominantly but not exclusively to Jewish individuals and institutions in order to promote the advancement of secular and non-secular education, preserve and protect health, religious activities and other general charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 November 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWN TRACEY MOSES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Menasey Marc Moses | Ymddiriedolwr | 26 November 2009 |
|
|
||||
DANIEL EZRA MOSES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/11/2020 | 26/11/2021 | 26/11/2022 | 26/11/2023 | 26/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.08k | £125.09k | £23.87k | £13.55k | £54.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.14k | £27.21k | £25.91k | £35.35k | £48.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Tachwedd 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Tachwedd 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Tachwedd 2023 | 26 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Tachwedd 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Tachwedd 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Tachwedd 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Tachwedd 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Tachwedd 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
2.2 THE OBJECTS ARE TO ADVANCE EDUCATION AND PRESERVE AND PROTECT HEALTH IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT PRIMARILY BY MAKING GRANTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, JEWISH INDIVIDUALS AND INSTITUTIONS IN ANY PART OF THE WORLD, OR FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT. 2.3 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE CHARITY IN PROMOTING THE OBJECTS.
Maes buddion
THE WORLD,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 CRESPIGNY ROAD
LONDON
NW4 3DY
- Ffôn:
- 02082027221
- E-bost:
- SHAARE.EZRA@HOTMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window