Hanes ariannol THAMES VALLEY YOUTH FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1138320
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1540 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019
Cyfanswm Incwm Gros £23.37k £18.79k £24.67k £17.88k £16.99k
Cyfanswm gwariant £26.07k £20.41k £24.12k £18.23k £25.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A