Ymddiriedolwyr MID CHESHIRE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

49 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Christine Aspey Ymddiriedolwr 01 March 2025
Dim ar gofnod
Allen Moyo Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Kathryn Patricia Craig Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
David Frith Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Mike Hornby Ymddiriedolwr 19 June 2018
Dim ar gofnod
Avril Bastin Ymddiriedolwr 19 June 2018
Dim ar gofnod
Robert Woodcock Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Ellenor Mabel Wilkinson Ymddiriedolwr 07 March 2017
Dim ar gofnod
April Wilkinson Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Cathy Walmsley Ymddiriedolwr 01 September 2016
ANDERTON MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Mike Wells Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Rosemary Gilbert Ymddiriedolwr 31 August 2016
Dim ar gofnod
Nick Hearnshaw Ymddiriedolwr 01 November 2015
Dim ar gofnod
Sylvia Newman Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Gillian Holden Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Rachel Gilbert-Bratt Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Michael Arthur Fellows Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
JOHN HULME Ymddiriedolwr 01 September 2015
LION SALT WORKS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Pauline Walker Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Margaret Done Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod