Hanes ariannol ANSON CABIN PROJECT
Rhif yr elusen: 1135883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.66k | £138.18k | £127.13k | £120.79k | £136.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.91k | £136.81k | £105.38k | £110.05k | £119.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.65k | N/A | £14.89k | £16.93k | £20.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £119.08k | £119.78k | £112.23k | £102.52k | £58.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.