DELTA ACADEMIES CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Delta Academies Charitable Trust has developed a Foundation Fund, and through the raising of donations and grants. The Fund is designed to assist students in the pursuit of excellence and promote international relations and enterprise.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnsley
- Dinas Bradford
- Dinas Kingston Upon Hull
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Doncaster
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1060376 DON VALLEY HIGH SCHOOL FUND
- 28 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- SCHOOL PARTNERSHIP TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Tarn | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
David Pitchfork | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
Karen Bromage | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.60k | £1 | £12.29k | £632 | £27.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.88k | £1.55k | £9.01k | £7.57k | £17.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 NOV 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 APR 2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 4.1 TO ADVANCE EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM; 4.2 TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION THAT ARE PROVIDED AT ALL TIMES OF THE YEAR, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE; AND 4.3 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE. 4.4 TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: (A) PROMOTING THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE EFFICIENT AND EFFECTIVE APPLICATION OF RESOURCES FOR SUCH PURPOSES, INCLUDING BY PROMOTING AND DISSEMINATING MODELS OF GOOD PRACTICE AND BY THE DELIVERY OF SUPPORT SERVICES GENERALLY TO SUCH INSTITUTIONS; AND (B) ADVANCING THE EDUCATION OF PEOPLE WHO WORK OR VOLUNTEER IN, OR GOVERN, EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ORDER TO ASSIST THOSE PERSONS TO DELIVER A HIGH QUALITY EDUCATION TO THE PUPILS AND COMMUNITIES SERVED BY THOSE INSTITUTIONS."
Maes buddion
UNITED KINGDOM;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Delta Academies Trust
Education House
Spawd Bone Lane
Knottingley
Wakefield
- Ffôn:
- 07535253419
- E-bost:
- info@deltatrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window