RELEASE ERITREA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IT IS A HUMAN RIGHTS ORGANISATION ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY DO ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS EDUCATING THE PUBLIC OF DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS PROMOTING HUMAN RIGHTS BY MONITORING ABUSE OF HUMAN RIGHTS, RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS,RAISING AWARENESS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Eritrea
- Ethiopia
- Israel
- Yr Aifft
- Y Swdan
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- RE/RELEASE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selam Bahta Tesfamichael | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Eyob Haile | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
Yohannes John Alula | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
SELAM KIDANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FECADU ABRAHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.79k | £467.72k | £408.29k | £424.07k | £412.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.63k | £405.71k | £487.25k | £384.84k | £447.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 FEBRUARY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 11 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
(I) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A. ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; B. PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; C. CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. (II) THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS; (III) THE PROMOTION OF HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: A) MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHT. B) RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; C) RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES;
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
152 Kirkham Street
LONDON
SE18 2EN
- Ffôn:
- 07903819726
- E-bost:
- releaseeritrea@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window