Hanes ariannol WINCHMORE HILL BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1134122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.04k £69.00k £75.74k £75.61k £82.92k
Cyfanswm gwariant £92.84k £78.00k £71.46k £86.67k £80.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A