HOLD IT DOWN LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Training, educational advancement and employment support
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Enfield
- Hackney
- Haringey
- Tower Hamlets
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- 05 Ebrill 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HID (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.67k | £85.64k | £94.30k | £74.08k | £65.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.03k | £87.95k | £94.96k | £72.89k | £63.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 27 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 31 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 15 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2014
(Mae'r cyfrifon |
15 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 03 Ebrill 2014 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 04 Ebrill 2014 | 63 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 JANUARY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 29 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
1 . 1 TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 LIVING IN LONDON BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS. 1.2 TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING FOR YOUNG PEOPLE, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED"
Maes buddion
LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window