Hanes ariannol THE GILLINGHAM COMMUNITY AND LEISURE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1138571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.09m | £839.24k | £1.52m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.21m | £1.00m | £1.39m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £113.15k | £302.37k | £34.08k | £9.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129 | £0 | £35.00k | £40.58k | £9.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £206.60k | £152.07k | £45.45k | £212.90k | £363.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £935.88k | £827.48k | £456.40k | £1.02m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £47 | £20 | £16 | £253 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £113.15k | £302.37k | £242.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.13m | £957.06k | £1.21m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.55k | £86.92k | £29.11k | £91.53k | £154.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.31k | £6.30k | £8.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £16.71k | £87.71k | £7.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.