Barry Ministry Area

Rhif yr elusen: 1134392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the Christian religion in the Benefice and more widely by regular worship, pastoral care and concern for the wider community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £146,797
Cyfanswm gwariant: £240,618

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bro Morgannwg

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Barry Ministry Area (Enw gwaith)
  • PARISH OF BARRY PAROCHIAL CHURCH COUNCIL (Enw blaenorol)
  • Rectorial Benefice of Barry (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shirley Elizabeth Powell Ymddiriedolwr 07 April 2024
Dim ar gofnod
Jill Osborne Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Catherine Pease Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Kay Myfanwy Charles Ymddiriedolwr 05 April 2022
Dim ar gofnod
Wendy Patricia Cook Ymddiriedolwr 05 April 2022
Dim ar gofnod
Mary Elizabeth Morris Ymddiriedolwr 05 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Daniel Simon Barnes-Davies Ymddiriedolwr 25 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Zoe Elizabeth King Ymddiriedolwr 25 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Muriel Borges Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
Rowena Hughes Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Caroline Joan Dodd Ymddiriedolwr 24 April 2018
Dim ar gofnod
John Keith Williams Ymddiriedolwr 29 September 2016
5TH BARRY (SALEM BAPTIST) SCOUT GROUP
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
OCEAN WATERSPORTS TRUST VALE OF GLAMORGAN
Derbyniwyd: Ar amser
CARDIFF AND VALE AREA SCOUT COUNCIL
VALEPLUS (CYMRU) & VALEPLUS EXTRA
Derbyniwyd: Ar amser
TIR A MOR DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: 17 diwrnod yn hwyr
Rev ROBERT CAREY PARRISH Ymddiriedolwr 29 September 2016
Dim ar gofnod
MARTIN DAVID EVANS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £385.49k £220.91k £220.91k £181.32k £146.80k
Cyfanswm gwariant £239.54k £185.01k £185.01k £245.58k £240.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
All Saints Church Hall
(Rear of All Saints Church)
Park Road
Barry
CF62 6NU
Ffôn:
01446737771