ymddiriedolwyr ST PETERS CHURCH NEWTON SWANSEA P.C.C.
Rhif yr elusen: 1135320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Canon Chris Darvill | Cadeirydd | 20 September 2017 |
|
|||||
Mathew James Joyce-Brown | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|||||
Karen Margaret Ann Lewis | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Edward Gerald Partington | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Vanessa Morys Bassett | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Kimberley Sian Littlemore | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Susan Davies | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Pauline Jennifer Vaughton | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Mervyn Thomas Jones | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Susan Angela Pattas | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
Mrs Jan Osborne | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
Mike Abbett | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
||||
MRS LYNNE TURNER | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
||||
TONY BATES | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|||||
MR PHILLIP ROGERS | Ymddiriedolwr | 26 April 2010 |
|
|||||
NICOLE ANNE TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN FRANCIS BATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH POWELL BAHONSPACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH CHIVERS VAUGHTON BM FRCS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.