THE OFFICERS' MESS, JOINT SERVICE COMMAND AND STAFF COLLEGE (JSCSC), SHRIVENHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of military efficiency by the provision and support of social, sporting and other facilities for the efficiency and well-being of Officers. This also extends to making grants to any activity which in the opinion of the Trustee is in furtherance of the Charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
700 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wiltshire
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- THE OFFICERS' MESS, JOINT SERVICE COMMAND AND STAFF COLLEGE (JSCSC), SHRIVENHAM (Enw gwaith)
- JOINT SERVICES COMMAND AND STAFF COLLEGE, SHRIVENHAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Antony Openshaw | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||||||
Richard Luck | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||||||
Charlotte Penelope Yemm | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||||
Andrew Michael Cooper | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||||||
David Ian Stewart | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||||
Roderick Mungo Templeton Shannon | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||||
Gavin Hayden Thomas BA | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.92k | £67.70k | £52.49k | £1.60m | £70.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.19k | £36.74k | £41.59k | £153.92k | £61.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £28.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £122.54k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.48m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £87.85k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £60.49k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £5.59k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2023
(Mae'r cyfrifon |
21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 22 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 22 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
The charity's object (the object) is 'the promotion of efficiency of the armed forces of the Crown by the provision and support of facilities and activities for the efficiency and well-being of service personnel'.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Defence Academy of the UK
Shrivenham
Swindon
SN6 8LA
- Ffôn:
- 01793785548
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window