Ymddiriedolwyr THE OFFICERS' MESS, JOINT SERVICE COMMAND AND STAFF COLLEGE (JSCSC), SHRIVENHAM

Rhif yr elusen: 1133522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Antony Openshaw Ymddiriedolwr 22 January 2025
Dim ar gofnod
Richard Luck Ymddiriedolwr 22 January 2025
Dim ar gofnod
Charlotte Penelope Yemm Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Andrew Michael Cooper Ymddiriedolwr 27 July 2023
Dim ar gofnod
David Ian Stewart Ymddiriedolwr 13 December 2022
Dim ar gofnod
Roderick Mungo Templeton Shannon Ymddiriedolwr 13 December 2022
Dim ar gofnod
Gavin Hayden Thomas BA Ymddiriedolwr 25 July 2022
DEFENCE ACADEMY ARTS COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
DEFENCE ACADEMY STATION & WELFARE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DEFENCE ACADEMY STATION OFFICERS MESS
Derbyniwyd: Ar amser
DEFENCE ACADEMY ATHLETICS UNION
Derbyniwyd: Ar amser