Ymddiriedolwyr UKGBC
Rhif yr elusen: 1135153

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Gratiaen Partridge | Cadeirydd | 28 September 2017 |
|
|
||||
Eva-Marie MacNamara | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Miles Lewis | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Jennifer Waterhouse | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Estelle Bailey | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Sam Ewuosho | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Clifford Ellis | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Mark Robinson | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Tara Ima-Obong Gbolade | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Basil James Demeroutis | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Judith Everett | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Lorna Jane Walker | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Jerome Anthony Frost | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Victoria Quinlan | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
SUNAND PRASAD | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.