ymddiriedolwyr UNITED CHURCH, WINCHESTER
Rhif yr elusen: 1135083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy Andrew Searle | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Lawson | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Dr Janet Mariam Messer | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Rev Adrian John Bulley | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Dr John Kenneth Lander | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Barber | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Martin John Ramsey | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Johanna Dorothy Pellatt | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.