ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE CHURCH OF THE HOLY SPIRIT, CLAPHAM
Rhif yr elusen: 1134600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Paterson-Morgan | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Henry Chu | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Edge | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Zoe Olivier | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
KATHRYN NEWELL | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
PAUL DONOHUE | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Chris Loller | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
James Buchanan | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Caitrin Robertson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Caroline Studdert | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Katie Pollock | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Gavin Nicholas Williams | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Rhian Granleese | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
MARGARET MAHONEY | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Paula Wilson | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Rev RUTH ANNE BURGE-THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.