Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITSTABLE

Rhif yr elusen: 1134171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

31 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Alan Wright Ymddiriedolwr 20 May 2024
THE MAISON DIEU MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Denise Elizabeth Barker Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Pauline Newman Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Christopher John Morgan-Jones Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Jeremy St John Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Kathryn Claire Sandy Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
Karol Janice Bailey Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Claudette Gayle Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Allan Barrows Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Lorna Payne Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Mary Aiken Arthur Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Ann Poole Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
MICHAEL JAMES GOULD Ymddiriedolwr 01 April 2022
PHOENIX THEATRE GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Howard Anthony Barker Ymddiriedolwr 01 April 2022
THE ALMSHOUSE CHARITY OF WYNN ELLIS
Derbyniwyd: Ar amser
Ann Maria Price Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
GEORGE GEORGIOU Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Jayne Edinboro Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
STEPHEN REITH Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Stewart Edward Frank Neame Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Paulette Joanne Stubbings Ymddiriedolwr 30 October 2018
WHITSTABLE NON-ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser