Ymddiriedolwyr NOTTINGHAMSHIRE BIRDWATCHERS
Rhif yr elusen: 500757

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL GLENN | Cadeirydd | 12 June 2011 |
|
|
||||
SAM VILES | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Phil read | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
MIKE CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
Robert Hoare | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
Jason reece | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
|
||||
JENNY SWINDELLS | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
CHRIS HUGHES | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
LYNNE DEMAINE | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
MIKE WARREN | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.