ymddiriedolwyr ASHANTI DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1133517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Richard Black | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|||||
Saulius Sliackus | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
Jiang Yingxgin | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
William Oteng-Mensah | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
Anthony Arjun Shah | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
Helen Louise Booth | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
Christopher James Hartley-Sharpe | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
Helen Dawn Williamson | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
Dr David Charles Rees PhD | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|||||
Judith-Anne Esme Keep | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
ALBERT KWAME ANTWI | Ymddiriedolwr | 10 July 2011 |
|
|
||||
MARTHA BOADU | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PENNY DAVID | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.