ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BLACKMORE ST. LAURENCE
Rhif yr elusen: 1134161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Samantha Brazier Gibbs | Cadeirydd | 24 March 2003 |
|
|
||||
Jane Marr | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Peter Smith | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Carol Ann Riley | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
KEVIN DENNIS WOOD | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
GILLIAN PHYLLIS HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Hughes Mr | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr STUART JOHN JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Peter John Mason Mr | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Margaret Jean Laing Mrs | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA ANN KEEBLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.