ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, CAMBERWELL
Rhif yr elusen: 1138005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiora Ozonzeadi | Cadeirydd | 14 April 2019 |
|
|
||||
Rev Fernando Carrillo | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MARK DEACON | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Christine Browne | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Samuel Olatunji | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Babajide Akinjuku | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Lorna Shaw | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
Aleksandra Forsythe | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
LENA NORMAN | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
||||
FIONA ALMA FOREMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.