Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, STAPENHILL
Rhif yr elusen: 1134143

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MICHAEL ANDREYEV | Cadeirydd |
|
|
|||||
Steven Salmon | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Gary Wright | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Joshua Hawthorn | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andrew James Warton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
David Attwood | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Lynn Chapman | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Corinne Marsh | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
DAVID CUDWORTH ACMA CGMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.