ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, WHITTLE LE WOODS
Rhif yr elusen: 1134259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PHILIP VENABLES | Cadeirydd | 16 March 2014 |
|
|||||
Ade Brown | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
LYNDON WRIGHT | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Jamie Dixon | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Stuart Cross | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Paul Andrew Haslam | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Chris Dawson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Bryn John Williams | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Chris Wynne | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Chris Woolham | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Nick Brake | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Gill Menhennet | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
SUSAN PARKINSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
GILL LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHY BIGIO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.