Hanes ariannol PILL VILLAGE HALL AND COMMUNITY CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1135552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.70k £22.16k £21.61k £22.97k £18.05k
Cyfanswm gwariant £12.80k £9.89k £13.80k £20.38k £16.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £2.60k £5.72k N/A N/A